En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services, d'outils d'analyse et l’affichage de publicités pertinentes. En savoir plus et agir sur les cookies

Pas encore inscrit ? Creez un Overblog!

Créer mon blog

Comment faire une multiplication sans calculatrice ?

Que ce soit la technique de la multiplication à un chiffre ou à deux chiffres, elles vous sont indispensables dans la vie de tous les jours. Voici quelques notions qui vous permettront d'effectuer une multiplication sans calculatrice.

La technique de base

Multiplier par un nombre entier à un chiffre ou à deux chiffres impose d'utiliser la même technique opératoire. Exemple : 258 x 36 Tout d'abord il est indispensable pour poser la multiplication d'aligner en colonnes les unités en dessous des unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, etc. On commence d'abord par multiplier 258 par 6 unités :
6 x 8 unités = 48 unités, je pose 8 unités et on retient 4 dizaines (retenue).
6 x 5 dizaines = 30 dizaines + (retenue) 4 dizaines = 34 dizaines, je pose 4 dizaines et je retiens 3 centaines (retenue).
6 x 2 centaines = 12 centaines + (retenue) 3 centaines = 15 centaines. 6 x 258 = 15 centaines, 4 dizaines et 8 unités = 1548. On multiplie ensuite 258 par 3 dizaines soit par 30, ce qui équivaut à mettre un 0 à la fin du résultat et à multiplier par 3.
3 dizaines x 8 = 24 dizaines, je pose 4 et je retiens 2 centaines.
3 dizaines x 5 dizaines = 15 centaines + 2 centaines = 17 centaines, je pose 7 centaines et je retiens 1 millier.
3 dizaines x 2 centaines = 6 milliers + 1 millier = 7 milliers. 3 dizaines x 258 = 7 milliers + 7 centaines + 4 dizaines + 0 unité = 7740. Il ne reste plus qu'à additionner les deux résultats intermédiaires. 1548 + 7740 = 9288 donc 258 x 36 = 9288.

Exercices d'application

- 312 x 7 =
- 390 x 6 =
- 507 x 8 =
- 1 523 x 9 =
- 36 x 21 =
- 69 x 47 =
- 269 x 74 =
- 521 x 65 =
- 908 x 34 =
- 1 048 x 92 = Afin de vérifier si vos calculs sont corrects, voici les résultats de ces opérations mis dans le désordre : - 30 872 - 19 906 - 96 416 - 756 - 3 243 - 33 865 - 13 707 - 4 056 - 2 340 Il ne vous reste plus qu'à effectuer ces multiplications, et à chercher dans la liste ci-dessus si votre réponse s'y trouve également.

Articles de la même catégorie Mathématiques

Comment devenir professeur de mathématiques ?

Comment devenir professeur de mathématiques ?

Si vous aimez les maths et souhaitez partager votre savoir, devenir professeur de maths peut vous intéresser. Cet article va vous présenter, dans un premier temps, le parcours pour y parvenir : les études et formations. Puis, nous vous donnerons quelques pistes de débouchés dans l'éducation nationale, mais aussi dans des organismes privés.
Conversion de lbs en kgs : comment convertir les unités de mesures anglaises ?

Conversion de lbs en kgs : comment convertir les unités de mesures anglaises ?

Il est parfois difficile de s'y retrouver parmi toutes les unités de mesure existantes dans notre monde. En effet, pour chaque caractéristique possible, il en existe une infinité. Nous étudierons aujourd'hui le cas de la mesure d'une masse, par la livre anglaise (lbs weight), et le kilogramme, calculée à partir de l'unité de mesure conventionnelle internationale qu'est le gramme. Passer de l'un à l'autre est aisé, encore faut-il savoir comment faire.
Comment mesurer un angle droit ? (conseils)

Comment mesurer un angle droit ? (conseils)

Un angle droit est un angle d'une mesure de 90°. Pour prouver qu'un polygone, tel un carré, un rectangle ou un triangle, a un angle droit, ceci exige une parfaite connaissance des propriétés des formes, des lignes, des côtés, de la congruence des outils de mesure et des symboles.
Comment devenir champion en maths ?

Comment devenir champion en maths ?

Les mathématiques font partie des cours très importants en France. En effet, de nombreux élèves les détestent et n'arrivent pas à comprendre comment réussir dans cette matière, tandis que d'autres comprennent tout du premier coup. Voici pourquoi il est utile de s'améliorer en maths, et comment y parvenir en apprenant bien ses cours et en faisant de nombreux exercices.